Mag. Walter Posch
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII.-XXII. GP), SPÖ
05.11.1990-29.10.2006 - Mitglied des Europäischen Parlaments, SPÖ
01.01.1995-30.06.1995
Kurzbiografie
Geb.: 15.01.1954, Mürzzuschlag
Berufliche Tätigkeit: Lehrer an einer AHS
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Spittal an der Drau 1985-1991
- Landesbildungsvorsitzender der SPÖ Kärnten seit 1991
Beruflicher Werdegang
- Professor
- Landesschulrat für Kärnten 1990-1994
- Landesstellenleiter des Dr. Karl-Renner-Instituts Kärnten 1986-1990
- Lehrer an einer Allgemeinbildenden höheren Schule 1979-1986
Bildungsweg
- Studium der Geschichte und Germanistik an der Universität Graz (Mag. phil. 1979)
- Allgemeinbildende höhere Schule 1964-1972
- Volksschule 1960-1964
- Präsenzdienst 1983-1984
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 30.10.2006