Margit Göll (aktiv)
Biografie
Portraitvideo
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
23.03.2023- - Präsidentin des Bundesrates
01.01.2024-30.06.2024 - Vizepräsidentin des Bundesrates
05.10.2023-31.12.2023 - Vizepräsidentin des Bundesrates
01.07.2023-20.09.2023
Kurzbiografie
Geb.: 16.08.1964, Gmünd (Niederösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Kindergarteninspektorin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeisterin der Gemeinde Moorbad Harbach seit 2010
- Bezirksobfrau des Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (ÖAAB) Gmünd
- Bezirksleiterin Wir Niederösterreicherinnen Gmünd
- Gemeindebundobfrau des Bezirks Gmünd
- Obfrau Euroregion Silva Nortica
- Obfrau Leaderregion Waldviertler Grenzland
Beruflicher Werdegang
- Kindergarteninspektorin
Bildungsweg
- Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Mistelbach
Für Richtigkeit und Umfang der biografischen Daten verantwortlich: Margit Göll