Dr. Engelbert Dollfuß
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums für Heereswesen
10.07.1934-25.07.1934 - Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums für Heereswesen
21.09.1933-12.03.1934 - Bundeskanzler
20.05.1932-25.07.1934 - Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft
20.05.1932-25.07.1934 - Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
18.03.1931-20.05.1932