Paul Burgstaller
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII. GP), ohne Klubzugehörigkeit
08.09.1993-06.11.1994 - Abgeordneter zum Nationalrat (XV.-XVIII. GP), ÖVP
16.02.1982-07.09.1993
Kurzbiografie
Geb.: 04.07.1945, Rothwein bei Eibiswald
Berufliche Tätigkeit: Technischer Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Betriebsratsobmann-Stellvertreter der VOEST-Alpine AG Hauptverwaltung Leoben 1974-1980
- Betriebsratsobmann der VOEST-Alpine AG, Hauptverwaltung Leoben 1980
- Kammerrat der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark 1979-1989
- Obmann-Stellvertreter der ÖVP Steiermark 1980-1992
- Hauptbezirksparteiobmann der ÖVP Leoben 1982-1992
Beruflicher Werdegang
- Hauptverwaltung Leoben 1978
- Abteilungsleiter der Abteilung für Qualitätssicherung und Qualitätsstatistik der Forschung der VOEST-Alpine AG
- Anstellung als Werkstoffprüfer 1969
Bildungsweg
- Montan-Universität Leoben (außerordentlicher Hörer)
- Werkschule der VOEST-Alpine AG (Versuchsgehilfe der metallurgischen Abteilung der Österreichischen Alpine Montangesellschaft)
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 29.07.2011