Fritz Hinterndorfer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VII. GP), ÖVP
02.05.1953-08.06.1956 - Abgeordneter zum Nationalrat (V.-VI. GP), ÖVP
19.12.1945-18.03.1953 - Mitglied des Bundesrates, CSP
27.04.1934-02.05.1934
Kurzbiografie
Geb.: 22.07.1898, Obersdorf
Verst.: 08.03.1962, Krems-Stein
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Stein 1927-1933
- Bürgermeister der Stadt Stein 1933-1938
- Bezirksobmann der ÖVP Krems 1945
Beruflicher Werdegang
- Gebietsleiter der Bundesländer Versicherung
- in der Versicherungsbranche tätig ab 1939
- Bahnbeamter bzw. Vorstand der Österreichischen Bundesbahnen 1919-1938
Bildungsweg
- Staatsgymnasium Krems
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1938 und 1939 mehrmals in Haft.
Stand: 30.10.2009