Johann Neumann
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XIII.-XVI. GP), ÖVP
17.12.1971-16.12.1986 - Abgeordneter zum Nationalrat (XI.-XII. GP), ÖVP
30.03.1966-04.11.1971
Kurzbiografie
Geb.: 10.06.1929, Modriach (Steiermark)
Verst.: 08.01.2013, Voitsberg (Steiermark)
Berufliche Tätigkeit: Gast- und Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag 1957-1966
- Bürgermeister der Gemeinde Modriach 1960
- Hauptbezirksparteiobmann der ÖVP Voitsberg 1958-1980
Beruflicher Werdegang
- Gast- und Landwirt
Bildungsweg
- Landwirtschaftliche Fachschule
- acht Klassen Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 08.05.2014