Dr. Jolanda Offenbeck
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XIII.-XVII. GP), SPÖ
16.11.1973-10.07.1990 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
14.05.1970-16.11.1973
Kurzbiografie
Geb.: 01.09.1930, Graz
Verst.: 25.05.2000, Graz
Berufliche Tätigkeit: Magistratsbeamtin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Parteivorsitzender-Stellvertreterin der SPÖ Graz
- Landesparteivorsitzender-Stellvertreterin der SPÖ Steiermark
- Bundesparteivorsitzender-Stellvertreterin der SPÖ 1981-1987
- Vorsitzende der Frauen der SPÖ Graz
- Vorsitzende der Frauen der SPÖ Steiermark
- Bundesfrauenvorsitzende der SPÖ 1981-1987
- Bundesvorsitzende der Sozialistischen Frauen Österreichs 1981-1987
- Obmannstellvertreterin des Klubs der Sozialistischen Abgeordneten und Bundesräte 1979-1990
Beruflicher Werdegang
- Beamtin der höheren Verwaltung des Magistrates Graz 1960
- Konzipientin in einer Anwaltskanzlei 1956-1960
- Gerichtsjahr 1955
Bildungsweg
- Studium der Rechte an der Universität Graz (Dr. iur. 1954)
- Realgymnasium
- Volksschule
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 01.06.2000