Josef Molterer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVII. GP), ÖVP
17.12.1986-04.11.1990 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
17.10.1980-02.12.1986
Kurzbiografie
Geb.: 10.03.1925, Sierning (Oberösterreich)
Verst.: 15.09.2018, Steyr (Oberösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Marktgemeinde Sierning 1961-1985
- Vizebürgermeister der Marktgemeinde Sierning 1967-1976
- Mitglied des Vorstandes des ÖVP-Gemeinderatsklubs der Marktgemeinde Sierning 1966-1972
- Klubobmann des ÖVP-Gemeinderatsklubs der Marktgemeinde Sierning 1976-1985
- Ortsparteiobmann der ÖVP Sierning 1966-1972
- Bezirksparteiobmann der ÖVP Steyr/Land 1969
- Gründungsmitglied des Oberösterreichischen Jugendwerkes
- Mitglied des Bezirksbauernkammerausschusses Steyr/Land 1949
- Kammerrat der Landwirtschaftskammer für Oberösterreich 1967
- Ortsbauernobmann von Sierning 1961-1967
- Obmann der Bezirksbauernkammer Steyr 1967
- Mitglied des Vorstandes der Oberösterreichischen Rübenbauerngenossenschaft 1977
- Mitglied des Aufsichtsrates der Steyr-Daimler-Puch AG 1985-1987
- Kurator der Oberösterreichischen Landeshypothekenbank 1973-1980
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat 1978
- Übernahme des elterlichen Betriebes 1955
- Mitarbeit im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb 1945-1955
Bildungsweg
- Landwirtschaftliche Fachschule in Schlierbach 1942-1943
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 04.11.1990