Johann Pötsch
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VII. GP), ÖVP
17.06.1953-08.06.1956 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
08.11.1949-17.06.1953 - Abgeordneter zum Nationalrat (V. GP), ÖVP
19.12.1945-08.11.1949
Kurzbiografie
Geb.: 24.03.1894, Raumberg (Steiermark)
Verst.: 04.04.1968, Raumberg
Berufliche Tätigkeit: Bauer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundeswirtschaftsrates 1934-1938
- Mitglied der Landesbauernkammer 1934-1938
- Obmannstellvertreter der Landgenossenschaft Ennstal
Beruflicher Werdegang
- Übernahme der elterlichen Landwirtschaft 1920
- Gendarm in Gröbming und St. Gallen an der Enns 1918-1920
Bildungsweg
- Landwirtschaftliche Fachschule
- Hauptschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990