Rudolfine Muhr
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
05.12.1949-06.06.1969 - Stellvertretende Vorsitzende des Bundesrates
01.07.1968-31.12.1968
Kurzbiografie
Geb.: 05.09.1900, Wien
Verst.: 26.10.1984, Wien
Berufliche Tätigkeit: Fabrikarbeiterin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Wiener Gemeinderates und Abgeordnete zum Wiener Landtag 1945-1949
Beruflicher Werdegang
- Eisenbahnbedienstete - Assistentin bei den Österreichischen Bundesbahnen
- Fabrikarbeiterin
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Metallarbeiterin
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: ein Jahr Polizeihaft.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990