Anton Proksch
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V.-X. GP), SPÖ
19.12.1945-30.03.1966 - Bundesminister für soziale Verwaltung
23.01.1956-19.04.1966
Kurzbiografie
Geb.: 21.04.1897, Wien
Verst.: 29.04.1975, Wien
Berufliche Tätigkeit: Schriftsetzer
Beruflicher Werdegang
- Generalsekretär des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 1946
- Sekretär des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 1945
- wieder Schriftsetzer 1936
- Sekretär der Jugendabteilung des Bundes freier Gewerkschaften 1924
- Angestellter der Gewerkschaftskommission Österreichs 1919
- Schriftsetzer
Bildungsweg
- Berufsschule (Schriftsetzer)
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafe: 1935-1936 wegen Vorbereitung zum Hochverrat verhaftet und verurteilt.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990