Franz Rauscher
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V. GP), SPÖ
19.12.1945-08.11.1949 - Staatssekretär im Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung
28.03.1946-11.01.1947 - Unterstaatssekretär für Sicherung, Verwaltung, Planung und Verwendung öffentlichen Vermögens
26.09.1945-20.12.1945
Kurzbiografie
Geb.: 30.07.1900, Wien
Verst.: 11.03.1988, Wien
Berufliche Tätigkeit: Bahnbediensteter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Zentralsekretär der SPÖ 1945-1946
- Funktionär der Eisenbahnergewerkschaft und der Konsumgenossenschaften
Beruflicher Werdegang
- Bahnbediensteter
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Mechaniker
- Hochschule für Welthandel
- Handelsschule
- Fortbildungsschule
- Bürgerschule
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: 1934-1937 Polizeigefängnis und Anhaltelager Wöllersdorf, 1939-1945 KZ Buchenwald und KZ Lublin.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990