Otto Rösch
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XIII.-XV. GP), SPÖ
04.11.1971-18.05.1983 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
10.10.1951-15.04.1953 - Bundesminister für
08.06.1977-24.05.1983 - Bundesminister für Inneres
21.04.1970-08.06.1977 - Staatssekretär im Bundesministerium für Landesverteidigung
19.10.1959-19.04.1966
Kurzbiografie
Geb.: 24.03.1917, Wien
Verst.: 03.11.1995, Wien
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag 1953-1959
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag 1959-1966
- Mitglied der Niederösterreichischen Landesregierung 1966-1970
- Funktionen in sozialistischen Jugendorganisationen
- Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs 1983-1991
Beruflicher Werdegang
- Angestellter
Bildungsweg
- Studium (Rechte und Philosophie) an den Universitäten Wien und Graz
- Matura
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 10.11.1995