Dr. Erika Seda
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XIII.-XV. GP), SPÖ
04.11.1971-20.10.1980 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
06.06.1969-21.10.1971
Kurzbiografie
Geb.: 26.04.1923, Wien
Verst.: 07.04.2020, Wien
Berufliche Tätigkeit: Hausfrau
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vorstandsmitglied des Dachverbandes der Elternvereine an österreichischen Pflichtschulen 1960-1963
- Vorsitzende des Bezirksfrauenkomitees der SPÖ Wien/Döbling 1965
- Mitglied des Bundesfrauenkomitees der SPÖ 1967
- Stellvertretende Vorsitzende des Frauenkomitees der SPÖ Wien 1970
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Wien 1976
Beruflicher Werdegang
- Hausfrau
Bildungsweg
- Studium der Rechte (Dr. iur.) 1946-1949
- Studium der Chemie 1942-1946
- Realgymnasium 1933-1941
- Volksschule 1929-1933
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Sonstiges
Arbeitsdienst und Kriegshilfsdienst 1941-1942.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990