Max Stendebach
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VIII. GP), FPÖ
08.06.1956-09.06.1959 - Abgeordneter zum Nationalrat (VII. GP), WdU
18.03.1953-08.06.1956
Kurzbiografie
Geb.: 11.01.1892, Leipzig
Verst.: 18.12.1984, St. Veit an der Glan
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Beruflicher Werdegang
- Landwirt 1930
- Mitarbeiter an einem Institut für Kulturmorphologie
- Offizier
Bildungsweg
- Landwirtschaftliche Ausbildung 1929
- Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 1919-1924
- humanistisches Gymnasium (Matura 1911)
- Volksschule
Sonstiges
Österreichische Staatsbürgerschaft 1947.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990