Dr. Martin Strimitzer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
24.03.1982-31.12.1992 - Vizepräsident des Bundesrates
01.07.1992-31.12.1992 - Präsident des Bundesrates
01.01.1990-30.06.1990
Kurzbiografie
Geb.: 10.11.1928, Stein bei Dellach (Kärnten)
Verst.: 10.12.2021, Innsbruck
Berufliche Tätigkeit: Beamter der Finanzlandesdirektion für Tirol i. R.
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann des Fachausschusses bei der Finanzlandesdirektion für Tirol 1967-1973
- Vorsitzender der Landessektion Finanz der Gewerkschaft öffentlicher Dienst 1967-1975
- Mitglied der Bundessektion Finanz und des Landesvorstandes Tirol der Gewerkschaft öffentlicher Dienst 1973-1977
- Vorsitzender des Landesvorstandes Tirol der Gewerkschaft öffentlicher Dienst 1976-1990
- Obmann der Landesberufssektion öffentlicher Dienst im ÖAAB Tirol 1976
- Mitglied der österreichischen Delegation zur Parlamentarischen Versammlung des Europarates 1986-1993
- Obmann des Tiroler Vereines der Mieter und Wohnungseigentümer 1986
Beruflicher Werdegang
- Hofrat 1976, Professor 1992
- Leiter der Zollabteilung der Finanzlandesdirektion für Tirol 1976-1990
- Eintritt in den Finanzdienst (Finanzamt Innsbruck) 1951
- Redakteur der "Tiroler Nachrichten" 1947-1951
Bildungsweg
- Studium der Rechte an der Universität Innsbruck (Dr. iur. 1957)
- Humanistisches Gymnasium in Hall 1939-1947
- Volksschule 1935-1939
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich
- Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Ehrenzeichen des Landes Tirol
- Verdienstkreuz des Landes Tirol
- Verdienstkreuz - deutscher Verdienst-Orden
Sonstiges
Während des Zweiten Weltkrieges Militärdienst von 1944 bis 1945.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 31.12.1992