Dr. Dr. h.c. Clemens Jabloner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Vizekanzler
03.06.2019-01.10.2019 - Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz
03.06.2019-07.01.2020
Kurzbiografie
Geb.: 28.11.1948, Wien
Berufliche Tätigkeit: Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Österreich-Konvents 30.6.2003-31.1.2005
Beruflicher Werdegang
- "Hans Kelsen Professur" am Institut für Rechtsphilosophie, Religions- und Kulturrecht der Universität Wien 2014-2019
- Vorsitzender der Historikerkommission der Republik Österreich 1998-2003
- Univ.-Prof. 1996
- Präsident des Verwaltungsgerichtshofs 1993-2013
- Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofs 1991-1993
- Leiter der Sektion "Zentrale Personalverwaltung" im Bundeskanzleramt 1989-1991
- Beamter im Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes 1978-1989
- Universitätsassistent an der Hochschule für Welthandel, danach am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien 1975-1978
- Vertragsbediensteter im Bundesministerium für soziale Verwaltung 1974-1975
Bildungsweg
- Ehrendoktorat der Paris Lodron Universität Salzburg (Dr. h.c.)
- Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien (Dr. iur.) 1967-1972
- Präsenzdienst 1972-1973
Sonstiges
2000: Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich
2009: Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien
2005: Marietta und Friedrich Torberg-Medaille
2009: Ehrenmitglied der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenshaften
2015: Österreichischer Verfassungspreis
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 18.06.2019