Dr. Hans Winkler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Staatssekretär im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
01.03.2007-02.12.2008 - Staatssekretär im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
04.07.2005-28.02.2007
Kurzbiografie
Geb.: 13.01.1945, Wien
Beruflicher Werdegang
- Direktor der Diplomatischen Akademie Wien seit 2009
- Stellvertretender Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten seit 2002
- Leiter des Völkerrechtsbüros seit 1999
- Leiter der Abteilung für Amerika im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 1996-1999
- Botschafter, Ständiger Vertreter Österreichs beim Europarat 1992-1996
- Gesandter, stellvertretender Leiter des Völkerrechtsbüros, Leiter der Abteilung "Allgemeines Völkerrecht" 1987-1992
- Gesandter-Botschaftsrat an der österreichischen Botschaft in Kairo 1984-1987
- Gesandter-Botschaftsrat an der österreichischen Botschaft in Belgrad 1981-1984
- Botschaftssekretär an der österreichischen Botschaft in Washington 1973-1978
- Legationssekretär an der österreichischischen Delegation in Berlin (West) 1972-1973
- Völkerrechtsbüro 1978-1981 sowie 1970-1972
- Eintritt - Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 1970
Bildungsweg
- Diplomatische Akademie in Wien 1968-1970
- Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien (Dr. iur.) 1963-1968
- Matura an der Theresianischen Akademie in Wien 1963
- Präsenzdienst 1970
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 18.06.2020