Dr. Johannes Hahn (aktiv)
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXIV. GP), ÖVP
28.10.2008-02.12.2008 - EU-Kommissar, eingeladen zu der 835. BR-Sitzung
02.12.2014 - EU-Kommissar
10.02.2010- - Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums für Justiz
02.12.2008-15.01.2009 - Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
01.03.2007-26.01.2010 - Bundesminister ohne Portefeuille
11.01.2007-28.02.2007
Kurzbiografie
Geb.: 02.12.1957, Wien
Berufliche Tätigkeit: Bundesminister für Wissenschaft und Forschung a.D.
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderates 1996-2007
- Stadtrat von Wien 2003-2007
- Landesparteiobmann der ÖVP Wien 2005
- Geschäftsführender Landesparteiobmann der ÖVP Wien 2004
- Bezirksparteiobmann der ÖVP Wien 4., Wieden 1996-2006
- Bezirksobmann des Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (ÖAAB) Wien 4., Wieden 1997-2000
- Vorstandsmitglied und Obmann-Stellvertreter des Hilfswerks Wien 2000-2006
Beruflicher Werdegang
- Managementfunktionen in verschiedenen Bereichen der österreichischen Wirtschaft und Industrie 1985-1992
- Landesgeschäftsführer, ÖVP Wien 1992-1997
- Mitglied des Vorstandes, NOVOMATIC AG 1997-2003
- Vorstandsvorsitzender, NOVOMATIC AG 2003
Bildungsweg
- Doktoratsstudium der Philosophie an der Universität Wien (Dr. phil. 1987)
- Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.