Dr. Karl Lugmayer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
19.12.1945-11.12.1959 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1951-31.12.1956 - Unterstaatssekretär im Staatsamt für Volksaufklärung, Unterricht und Erziehung und Kultusangelegenheiten
27.04.1945-20.12.1945
Kurzbiografie
Geb.: 25.02.1892, Ebensee (Oberösterreich)
Verst.: 16.04.1972, Wien
Berufliche Tätigkeit: Bundesbeamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundeskulturrates 1934-1938
- Leiter des Bildungsreferats im ÖAAB
- Bezirksparteiobmann der ÖVP Wien/Ottakring
- Mitglied der österreichischen Delegation zur Beratenden Versammlung des Europarates
- Präsident der Österreichischen Liga für Menschenrechte
Beruflicher Werdegang
- Schriftleiter der "Jugendwacht"
- Schriftleiter der Monatszeitschrift "Neue Ordnung"
- schriftstellerische Tätigkeit: "Sein und Erscheinung", "Philosophie der Person"
- Honorarprofessor für Philosophie an der Hochschule für Bodenkultur
- Bundesministerium für Unterricht
- pensioniert 1938
- Volksbildungsreferent
- Tätigkeit in der Zentralkommission der christlichen Gewerkschaften, Hilfsstenograph im Parlament
- Lehrtätigkeit an Mittelschulen in Wien
Bildungsweg
- Studien an der Hochschule für Bodenkultur
- Studium der Staatswissenschaften
- Studium der klassischen und romanischen Philologie an der Universität Wien 1911
- Gymnasium in Linz
- zweiklassige Volksschule in Schwarzenberg
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990