Mag. Dr. Heide Schmidt
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XVIII.-XX. GP), L
04.02.1993-28.10.1999 - Abgeordnete zum Nationalrat (XVIII. GP), FPÖ
05.11.1990-03.02.1993 - Mitglied des Bundesrates, FPÖ
09.12.1987-04.11.1990 - Dritte Präsidentin des Nationalrates
05.11.1990-07.11.1994
Kurzbiografie
Geb.: 27.11.1948, Kempten im Allgäu (BRD)
Berufliche Tätigkeit: Juristin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Generalsekretärin der FPÖ 1988-1990
- Bundesparteiobmann-Stellvertreterin der FPÖ 1990-1993
- Bundespräsidentschaftskandidatin 1992
- Austritt aus dem Klub der FPÖ
- Gründung des Liberalen Forums 4.2.1993
- seither Mitglied des Klubs des Liberalen Forums
- Bundessprecherin des Liberalen Forums bis 2000
- Klubobfrau des Klubs des Liberalen Forums 1994-1999
- Vizepräsidentin der LI (Liberalen Internationalen) seit 1994
- Vizepräsidentin der ELDR (European Liberal Democratic Reform Party) seit 1995
Beruflicher Werdegang
- Persönliche Assistentin und Leiterin des Geschäftsbereiches von Volksanwalt Zeillinger bzw. Dipl.-Vw. Josseck 1977-1988
- Bundesministerium für Unterricht und Kunst (Legistik) 1972-1977
- Gerichtspraxis 1971-1972
Bildungsweg
- Schulausbildung und Studium in Wien (Dr. iur. 1971, Mag. rer. soc. oec. 1976)
Ehrenzeichen
- Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich
Sonstiges
Justiz- und Kultursprecherin des Liberalen Forums.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 28.10.1999