Matthias Ellmauer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XX.-XXII. GP), ÖVP
14.03.1996-29.10.2006 - Abgeordneter zum Nationalrat (XIX. GP), ÖVP
13.03.1995-14.01.1996 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
12.02.1993-12.03.1995
Kurzbiografie
Geb.: 07.06.1946, Wels
Berufliche Tätigkeit: Bankgeschäftsleiter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Traunkirchen seit 1973
- Bürgermeister der Gemeinde Traunkirchen 1987-2002
- Obmann-Stellvertreter der ÖAAB-Betriebsgruppe der Volkskreditbank 1971
- Ortsgruppenobmann des ÖAAB Traunkirchen 1974-1983
- Ortsgruppenobmann des Wirtschaftsbundes Traunkirchen seit 1984
- Bezirksparteiobmann der ÖVP Gmunden seit 1991
- Mitglied des Bundesvorstandes des Österreichischen Gemeindebundes seit 1994
Beruflicher Werdegang
- Karenziert 1995
- Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Traunsee-West seit 1992
- Direktor der Raiffeisenbank Traunsee-West - Verleihung des Titels durch den Raiffeisenverband Oberösterreich 1990
- Geschäftsführer der Raiffeisenbank Traunkirchen 1973
- Bankangestellter bei der Oberösterreichischen Volkskreditbank Linz 1969
Bildungsweg
- Absolvierung der Raiffeisenakademie in Wien 1977-1978
- Försterausbildung mit Staatsprüfung 1961-1967
- Pflichtschulen 1952-1961
- Präsenzdienst 1968-1969
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 30.10.2006